INVERSIONES INMOBILIARIAS TAGUS SL - EXTINGUIDA
Provincia Cáceres
Razón Social INVERSIONES INMOBILIARIAS TAGUS SL
CIF B10154276
Auditor CARRERO LANCHO AUDITORES SL
VINCULACIONES DE INVERSIONES INMOBILIARIAS TAGUS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES INMOBILIARIAS TAGUS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARRERO LANCHO AUDITORES SL | Auditor | 14/08/2012 | 27/12/2019 |
CARRERO LANCHO AUDITORES SL | Auditor | 01/08/2018 | 27/12/2019 |
CARRERO LANCHO AUDITORES SL | Auditor | 03/08/2015 | 27/12/2019 |
Sanchez Torres Jesus | Liquidador | 25/10/2019 | 27/12/2019 |
Alonso Rodriguez Manuel | Consejero | 25/10/2019 | |
Lopez Alonso Fernando | Secretario | 25/10/2019 | |
Lopez Alonso Fernando | Vicepresidente | 25/10/2019 | |
Lopez Alonso Fernando | Consejero | 25/10/2019 | |
Pereira Sanchez Jose Dionisio | Presidente | 25/10/2019 | |
Pereira Sanchez Jose Dionisio | Consejero | 25/10/2019 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES INMOBILIARIAS TAGUS SL
- Depósito de libros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 522, L 350, F 40, S 8, H CC 2031, I/A 27 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-10
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 522, L 350, F 39, S 8, H CC 2031, I/A 26 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-10
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 522, L 350, F 39, S 8, H CC 2031, I/A 26 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-10
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 522, L 350, F 39, S 8, H CC 2031, I/A 26 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-10
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 522, L 350, F 39, S 8, H CC 2031, I/A 25 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-10
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 522, L 350, F 39, S 8, H CC 2031, I/A 24 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-10
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 522, L 350, F 38, S 8, H CC 2031, I/A 23 (14/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-166-10
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-10
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-10
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-220-10