INVERSIONES HNOS GUTIERREZ SL - EXTINGUIDA
Municipio Jerez de la Frontera
Provincia Cádiz
Razón Social INVERSIONES HNOS GUTIERREZ SL
CIF B11749504
Actividad Promoción inmobiliaria
VINCULACIONES DE INVERSIONES HNOS GUTIERREZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES HNOS GUTIERREZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEREALES HERMANOS GUTIERREZ SL | Socio Unico | 06/06/2011 | 17/04/2013 |
Gutierrez De Los Angeles Antonio Jesus | Apoderado | 27/12/2010 | 17/04/2013 |
Gutierrez De Los Angeles Jose Julio | Administrador Unico | 17/04/2013 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES HNOS GUTIERREZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 4, S 8, H CA 22848, I/A 5 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-11
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 4, S 8, H CA 22848, I/A 5 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 4, S 8, H CA 22848, I/A 5 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 4, S 8, H CA 22848, I/A 5 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-11
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 4, S 8, H CA 22848, I/A 5 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-11
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-190-11
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 3, S 8, H CA 22848, I/A 4 (06/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-115-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 3, S 8, H CA 22848, I/A 3 (27/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-11
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-250-11
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-203-11