INVERSIONES GUILLEN VESES SL
Dirección social Cl Màlaga, 35
Código Postal 46009
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social INVERSIONES GUILLEN VESES SL
CIF B97925754
Actividad Actividades anexas al transporte terrestre
Fecha de Constitución 12/07/2007
VINCULACIONES DE INVERSIONES GUILLEN VESES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES GUILLEN VESES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guillen Veses Maria Asuncion | Apoderado Mancomunado | 20/05/2015 | 14/10/2021 |
Guillen Veses Maria Luisa | Apoderado Mancomunado | 20/05/2015 | 14/10/2021 |
Guillen Veses Rafael | Apoderado Mancomunado | 20/05/2015 | 14/10/2021 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES GUILLEN VESES SL
- a) La compraventa, administración y arrendamiento de bienes inmuebles, excepto el arrendamiento financiero. b) La compraventa y administración de todo tipo de valores y acciones. c) La representación y asesoramiento comercial de empresas; d) el alquiler de plataformas para el transporte de contenedo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 123422, I/A 5 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-46
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8725, L 6012, F 202, S 8, H V 123422, I/A 3 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-46
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8725, L 6012, F 202, S 8, H V 123422, I/A 2 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-178-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-173-46
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-186-46