INVERSIONES FUTURAS HENARES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Emilio Ferrari, 101
Código Postal 28017
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social INVERSIONES FUTURAS HENARES SL
CIF B83602243
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 20/03/2003
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único AREFU ARRENDAMIENTOS SL
Propietario AREFU ARRENDAMIENTOS SL
VINCULACIONES DE INVERSIONES FUTURAS HENARES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES FUTURAS HENARES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AREFU ARRENDAMIENTOS SL | Socio Unico | 28/02/2011 | 18/07/2011 |
AREFU ARRENDAMIENTOS SL | Administrador Unico | 28/02/2011 | 18/07/2011 |
Santana San Pedro Esteban | Representante | 28/02/2011 | 18/07/2011 |
Andres Flores Jose Antonio | Administrador Solidario | 28/02/2011 | |
Santana San Pedro Esteban | Administrador Solidario | 28/02/2011 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES FUTURAS HENARES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18716 , F 142, S 8, H M 326026, I/A 6 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18716 , F 142, S 8, H M 326026, I/A 6 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-28
- CANCELACION DE ASIENTOS Y CIERRE DE HOJA REGISTRAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18716 , F 142, S 8, H M 326026, I/A 6 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-94-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18716 , F 141, S 8, H M 326026, I/A 5 (28/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18716 , F 141, S 8, H M 326026, I/A 5 (28/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18716 , F 141, S 8, H M 326026, I/A 5 (28/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18716 , F 141, S 8, H M 326026, I/A 5 (28/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-240-28