INVERSIONES FLANDES SL
Dirección social Calle Agustin de Foxa, 27
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES FLANDES SL
CIF B81230047
Actividad Actividades de las sedes centrales
Teléfono 91 458 49 90
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Olarreaga Marques Gorca
Auditor GROSCLAUDE & PARTNERS SLP
ORGANIGRAMA DE INVERSIONES FLANDES SL
VINCULACIONES DE INVERSIONES FLANDES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES FLANDES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Saralegui Reyzabal Maria Aranzazu | Apoderado | 06/04/2017 | |
GROSCLAUDE & PARTNERS SLP | Auditor | 16/01/2014 | |
Olarreaga Marques Gorca | Administrador Unico | 16/01/2014 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES FLANDES SL
- Se omitió por error en la Inscripción 11ª el cese como SECRETARIO de ANGELINA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9824 , F 51, S 8, H M 157713, I/A 11 (03/12/2002)
CVE: BORME-A-2021-7-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9824 , F 51, S 8, H M 157713, I/A 11 (03/12/2002)
CVE: BORME-A-2021-7-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19283 , F 19, S 8, H M 157713, I/A 21 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19283 , F 18, S 8, H M 157713, I/A 20 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19283 , F 18, S 8, H M 157713, I/A 19 (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-28
- C/ AGUSTIN DE FOXA 27 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19283 , F 17, S 8, H M 157713, I/A 18 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19283 , F 17, S 8, H M 157713, I/A 18 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-28
Administrador Unico
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19283 , F 17, S 8, H M 157713, I/A 18 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19283 , F 17, S 8, H M 157713, I/A 18 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9824 , F 17, S 8, H M 157713, I/A 17 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-28