INVERSIONES FINANCIERAS SIGMA SL - EXTINGUIDA
Provincia Burgos
Razón Social INVERSIONES FINANCIERAS SIGMA SL
CIF B09472903
Actividad Servicios administrativos combinados
Fecha de Constitución 22/03/2007
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS SIGMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES FINANCIERAS SIGMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Rios Jose Luis | Administrador Solidario | 28/08/2012 | 20/11/2020 |
Lopez Rios Jose Luis | Liquidador Unico | 20/11/2020 | 20/11/2020 |
Peña Lorenzo Jose Ignacio | Administrador Solidario | 28/08/2012 | 20/11/2020 |
Ezcurdia Ayensa Iñigo | Consejero Delegado Solidario | 28/08/2012 | |
Ezcurdia Ayensa Iñigo | Consejero | 28/08/2012 | |
Lopez Rios Jose Luis | Consejero Delegado Solidario | 28/08/2012 | |
Lopez Rios Jose Luis | Presidente | 28/08/2012 | |
Lopez Rios Jose Luis | Consejero | 28/08/2012 | |
Menendez-castañedo Fernandez Luis | Consejero | 28/08/2012 | |
Peña Lorenzo Jose Ignacio | Secretario | 28/08/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONES FINANCIERAS SIGMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 569, L 360, F 51, S 8, H BU 12013, I/A 3 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-09
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 569, L 360, F 51, S 8, H BU 12013, I/A 3 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-09
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 569, L 360, F 51, S 8, H BU 12013, I/A 3 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-09
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 569, L 360, F 51, S 8, H BU 12013, I/A 3 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-09
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 569, L 360, F 51, S 8, H BU 12013, I/A 3 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-09
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 9º B). - La convocatoria de la Junta General habrá de hacerse por el Organo de Administración, con 15 días de antelación, en el domicilio de cada socio,por cualquier medio de comunicación individual y escrita que asegure su recepción por todos los socios.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 569, L 360, F 51, S 8, H BU 12013, I/A 2 (28/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-09
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 569, L 360, F 51, S 8, H BU 12013, I/A 2 (28/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-09
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 569, L 360, F 51, S 8, H BU 12013, I/A 2 (28/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-09
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-6-09
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-215-09