INVERSIONES FINANCIERAS MADRILEÑAS EN BIENES INMUEBLES URBANOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Andres Martinez Salazar, 7
Código Postal 15011
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES FINANCIERAS MADRILEÑAS EN BIENES INMUEBLES URBANOS SL
CIF B85651297
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 10/03/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS MADRILEÑAS EN BIENES INMUEBLES URBANOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES FINANCIERAS MADRILEÑAS EN BIENES INMUEBLES URBANOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bescansa Sanjurjo Catalina | Administrador Solidario | 01/03/2017 | 23/08/2021 |
Bescansa Sanjurjo Catalina | Liquidador | 23/08/2021 | 23/08/2021 |
Sanjurjo Lopez Aurora | Administrador Solidario | 01/03/2017 | 23/08/2021 |
Lopez Martinez Rafael | Administrador Unico | 15/10/2009 | 01/03/2017 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES FINANCIERAS MADRILEÑAS EN BIENES INMUEBLES URBANOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3614 , F 52, S 8, H C 55448, I/A 3 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3614 , F 52, S 8, H C 55448, I/A 3 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3614 , F 52, S 8, H C 55448, I/A 3 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-15
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3614 , F 52, S 8, H C 55448, I/A 3 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-15
- C/ ANDRES MARTINEZ SALAZAR 7 (CORUÑA (A))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3614 , F 52, S 8, H C 55448, I/A 2 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio social y web corporativa.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3614 , F 52, S 8, H C 55448, I/A 2 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-15
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26951 , F 131, S 8, H M 485647, I/A 3 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26951 , F 131, S 8, H M 485647, I/A 3 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26951 , F 131, S 8, H M 485647, I/A 3 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-28
- C/ PILAR DE ZARAGOZA 46 - LOCAL 4 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26951 , F 131, S 8, H M 485647, I/A 2 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-28