INVERSIONES FINANCIERAS EUROKAS SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ayala, 42
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES FINANCIERAS EUROKAS SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS EUROKAS SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES FINANCIERAS EUROKAS SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Armentia Zorrilla Ion | Consejero | 05/04/2018 | 27/12/2021 |
Cabrerizo Garcia Helena | Liquidador | 27/12/2021 | 27/12/2021 |
Corral Basterra Diego | Secretario | 05/04/2018 | 27/12/2021 |
Corral Basterra Diego | Consejero | 05/04/2018 | 27/12/2021 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 23/07/2013 | 27/12/2021 |
Echevarria Aburto Maria | Consejero | 05/04/2018 | 27/12/2021 |
Echevarria Aburto Maria | Presidente | 05/04/2018 | 27/12/2021 |
Gil Sanz Raquel | Vicesecretario No Consejero | 05/04/2018 | 27/12/2021 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 22/02/2011 | 27/12/2021 |
Sociedad De Gestion De Los Sistemas De Registro Co | Ent.Reg.Cont | 06/07/2015 | 27/12/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONES FINANCIERAS EUROKAS SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27711 , F 21, S 8, H M 499405, I/A 15 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27711 , F 21, S 8, H M 499405, I/A 15 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27711 , F 21, S 8, H M 499405, I/A 15 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-28
Apoderado
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27711 , F 21, S 8, H M 499405, I/A 15 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27711 , F 21, S 8, H M 499405, I/A 15 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27711 , F 21, S 8, H M 499405, I/A 14 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación del articulo 9º de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27711 , F 21, S 8, H M 499405, I/A 13 (14/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-76-28
- C/ AYALA 42 5ª A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27711 , F 19, S 8, H M 499405, I/A 12 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-72-28
Apoderado
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27711 , F 19, S 8, H M 499405, I/A 12 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-72-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27711 , F 19, S 8, H M 499405, I/A 12 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-72-28