INVERSIONES FERRANDO E HIJOS SL - EXTINGUIDA
Razón Social INVERSIONES FERRANDO E HIJOS SL
CIF B84405836
Fecha de Constitución 27/07/2005
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INVERSIONES FERRANDO E HIJOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES FERRANDO E HIJOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferrando Sanchez Enrique | Administrador Solidario | 10/02/2014 | 04/03/2024 |
Ferrando Sanchez Nestor Fernando | Administrador Solidario | 10/02/2014 | 04/03/2024 |
Ferrando Sanchez Nestor Fernando | Liquidador | 04/03/2024 | 04/03/2024 |
Ferrando Garijo Jesus | Administrador Unico | 10/02/2014 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES FERRANDO E HIJOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21723 , F 25, S 8, H M 386861, I/A 4 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21723 , F 25, S 8, H M 386861, I/A 4 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21723 , F 25, S 8, H M 386861, I/A 4 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21723 , F 25, S 8, H M 386861, I/A 4 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21723 , F 25, S 8, H M 386861, I/A 3 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21723 , F 25, S 8, H M 386861, I/A 3 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21723 , F 25, S 8, H M 386861, I/A 3 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-204-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-8-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2009)
CVE: BORME-B-2009-51-28