INVERSIONES FAMIANT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Madrid-Irun, Km. 244,8
Código Postal 09001
Municipio Burgos
Provincia Burgos
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES FAMIANT SL
CIF B09557455
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 17/06/2014
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE INVERSIONES FAMIANT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES FAMIANT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amo Albala Luis | Liquidador Mancomunado | 11/11/2022 | 11/11/2022 |
CANEA SL | Administrador Mancomunado | 06/08/2014 | 11/11/2022 |
INJAT SL | Administrador Mancomunado | 22/10/2021 | 11/11/2022 |
Ruiz Ferreiro Pablo | Liquidador Mancomunado | 11/11/2022 | 11/11/2022 |
Saiz Rodrigo Maria Begoña | Apoderado | 24/08/2016 | 11/11/2022 |
INJAT SL | Administrador Mancomunado | 06/08/2014 | 12/08/2021 |
Vega Goicolea Luis | Apoderado | 17/12/2014 | 24/08/2016 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES FAMIANT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 681, L 472, F 126, S 8, H BU 15544, I/A 5 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-09
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 681, L 472, F 126, S 8, H BU 15544, I/A 5 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-09
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 681, L 472, F 126, S 8, H BU 15544, I/A 5 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-09
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 681, L 472, F 126, S 8, H BU 15544, I/A 5 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-09
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 681, L 472, F 126, S 8, H BU 15544, I/A 5 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-09
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 681, L 472, F 126, S 8, H BU 15544, I/A 4 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-09
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 681, L 472, F 126, S 8, H BU 15544, I/A 4 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-09
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 681, L 472, F 126, S 8, H BU 15544, I/A 3 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-165-09
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 681, L 472, F 126, S 8, H BU 15544, I/A 3 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-165-09
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 681, L 472, F 125, S 8, H BU 15544, I/A 2 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-09