INVERSIONES EN RESORTS MEDITERRANEOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ceiba, S/N
Código Postal 30700
Municipio Torre-Pacheco
Provincia Murcia
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES EN RESORTS MEDITERRANEOS SL
CIF B73630089
Capital Social 2.99089921E8 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 24/04/2009
Página Web www.resortsmediterraneos.com
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE INVERSIONES EN RESORTS MEDITERRANEOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES EN RESORTS MEDITERRANEOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 11/03/2013 | 20/01/2022 |
ENCINA LOS MONTEROS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/08/2009 | 20/01/2022 |
ENCINA LOS MONTEROS SL | Apoderado | 18/11/2010 | 20/01/2022 |
Enrique Herrero Gil | Apoderado Solidario | 30/04/2012 | 20/01/2022 |
Enrique Herrero Gil | Liquidador | 13/01/2016 | 20/01/2022 |
FONOMED GESTION TELEFONICA MEDITERRANEO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/08/2009 | 20/01/2022 |
INVERSIONES INMOBILIARIAS CANVIVES SA | Consejero | 22/03/2013 | 20/01/2022 |
Israel Jose Muñoz Hernandez | Apoderado | 27/12/2012 | 20/01/2022 |
Juan Velez Molla | Apoderado Solidario | 30/04/2012 | 20/01/2022 |
MANBEROR SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/08/2009 | 20/01/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONES EN RESORTS MEDITERRANEOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3147 , F 32, S 8, H MU 71136, I/A 36 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3147 , F 32, S 8, H MU 71136, I/A 36 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-30
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3147 , F 32, S 8, H MU 71136, I/A 35 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3103 , F 100, S 8, H MU 71136, I/A 34 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3103 , F 100, S 8, H MU 71136, I/A 34 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-30
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3103 , F 100, S 8, H MU 71136, I/A 34 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-30
Capital Anterior: | 10.000.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 289.089.921,00 | Euros |
Capital Actual: | 299.089.921,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.890,90 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3103 , F 98, S 8, H MU 71136, I/A 33 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-30
- Modificacion del articulo 12 y 17 de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2876 , F 149, S 8, H MU 71136, I/A 28 (22/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-164-30
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2876 , F 149, S 8, H MU 71136, I/A 27 (22/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-164-30
- Se reduce a seis el numero exacto de miembros del consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2876 , F 149, S 8, H MU 71136, I/A 26 (22/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-164-30