INVERSIONES EN PROMESAS TAURINAS SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social INVERSIONES EN PROMESAS TAURINAS SL
CIF B82171471
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Mateos Galeano Henar
Propietario Mateos Galeano Henar
VINCULACIONES DE INVERSIONES EN PROMESAS TAURINAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES EN PROMESAS TAURINAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mateos Galeano Henar | Socio Unico | 14/12/2017 | 13/02/2019 |
Mateos Galeano Henar | Administrador Unico | 14/12/2017 | 13/02/2019 |
Laorden Martinez Antonio | Administrador Unico | 14/12/2017 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES EN PROMESAS TAURINAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13689 , F 196, S 8, H M 223140, I/A 4 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13689 , F 196, S 8, H M 223140, I/A 4 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13689 , F 196, S 8, H M 223140, I/A 3 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13689 , F 196, S 8, H M 223140, I/A 3 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13689 , F 196, S 8, H M 223140, I/A 3 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-129-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-122-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-187-28