INVERSIONES EL FRUTAL SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 29
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES EL FRUTAL SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Ruiz Roqueñi Javier
VINCULACIONES DE INVERSIONES EL FRUTAL SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES EL FRUTAL SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antiga Matas Ramon | Consejero | 10/07/2015 | 18/04/2017 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Apoderado | 10/07/2015 | 18/04/2017 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Entidad Gestora | 10/07/2015 | 18/04/2017 |
BANKINTER SA | EntidDeposit | 10/07/2015 | 18/04/2017 |
Busquets Mares Gloria | Consejero | 26/09/2012 | 18/04/2017 |
CALMA ADVISORS SL | Auditor | 19/08/2010 | 18/04/2017 |
Lopez Rodriguez Juan Antonio | Secretario No Consejero | 22/07/2009 | 18/04/2017 |
Palmer Arrom Andres | Secretario No Consejero | 10/07/2015 | 18/04/2017 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 21/07/2016 | 18/04/2017 |
Ruiz Roqueñi Javier | Presidente | 26/09/2012 | 18/04/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONES EL FRUTAL SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33445 , F 78, S 8, H M 265029, I/A 21 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33445 , F 76, S 8, H M 265029, I/A 20 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-28
- PASEO DE LA CASTELLANA NUMERO 29 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15724 , F 124, S 8, H M 265029, I/A 19 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-28
- Otras modificaciones estatutarias: 1.- DENOMINACION SOCIAL Y REGIMEN JURIDICO.. 13.- REGIMEN SOBRE LA JUNTA.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15724 , F 124, S 8, H M 265029, I/A 19 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15724 , F 124, S 8, H M 265029, I/A 19 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-28
Consejero
Entidad Gestora
EntidDeposit
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15724 , F 124, S 8, H M 265029, I/A 19 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-28
Consejero
Entidad Gestora
EntidDeposit
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15724 , F 124, S 8, H M 265029, I/A 19 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15724 , F 124, S 8, H M 265029, I/A 18 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15724 , F 123, S 8, H M 265029, I/A 17 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-28
- HA QUEDADO REDUCIDO EL CAPITAL SOCIAL POR PERDIDAS, HA QUEDADO MODIFICADO EL CAPITAL MINIMO INICIAL QUE EN LO SUCESIVO SERA DE 2.404.049,86 Y EL CAPITAL ESTATUTARIO MAXIMO QUE SERA DE 24.040.498,60, HABIENDO QUEDADO EN CONSECUENCIA MODIFICADO EL ARTICULO 5 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15724 , F 123, S 8, H M 265029, I/A 16 (26/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-28