INVERSIONES COSMO SV6 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Unio, 2
Código Postal 07001
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES COSMO SV6 SL
CIF B57470619
Capital Social 3030.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 16/01/2007
Nombres Anteriores
- FINQUES URBANES LACLAVE SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INVERSIONES COSMO SV6 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES COSMO SV6 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Buendgens Guido Josef | Administrador Unico | 11/06/2015 | 10/02/2020 |
Buendgens Guido Josef | Liquidador | 10/02/2020 | 10/02/2020 |
GB DEVELOPMENT & ARCHITECTURE MALLORCA SL | Socio Unico | 11/06/2015 | 10/02/2020 |
Vives Mas Pedro | Administrador Unico | 11/06/2015 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES COSMO SV6 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2679 , F 93, S 8, H PM 57274, I/A 10 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2679 , F 93, S 8, H PM 57274, I/A 10 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2679 , F 93, S 8, H PM 57274, I/A 10 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2679 , F 93, S 8, H PM 57274, I/A 10 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2679 , F 93, S 8, H PM 57274, I/A 10 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-07
Capital Anterior: | 413.030,00 | Euros |
Disminución de capital | 410.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.030,00 | Euros |
Porcentaje: | 99,27 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2679 , F 93, S 8, H PM 57274, I/A 9 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-07
- C/ UNION 2B 4º (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2256 , F 211, S 8, H PM 57274, I/A 8 (26/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-07
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2256 , F 211, S 8, H PM 57274, I/A 7 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-07
- AVDA JAIME III 13 3º 2& (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2256 , F 211, S 8, H PM 57274, I/A 6 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2256 , F 211, S 8, H PM 57274, I/A 6 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-07