INVERSIONES CORFINAN SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jorge Manrique, 12
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES CORFINAN SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INVERSIONES CORFINAN SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES CORFINAN SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO INVERSIS SA | EntidDeposit | 14/09/2017 | 15/12/2022 |
Blanquer Criado Jacobo-vicente | Consejero | 16/04/2012 | 15/12/2022 |
Corsini Muñoz De Rivera Juan Carlos | Consejero Delegado | 16/04/2012 | 15/12/2022 |
Corsini Muñoz De Rivera Juan Carlos | Consejero | 16/04/2012 | 15/12/2022 |
Corsini Muñoz De Rivera Juan Carlos | Presidente | 16/04/2012 | 15/12/2022 |
Corsini Muñoz De Rivera Juan Carlos | Consejero Delegado | 17/11/2016 | 15/12/2022 |
Corsini Muñoz De Rivera Juan Carlos | Liquidador | 15/12/2022 | 15/12/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 16/12/2009 | 15/12/2022 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 24/09/2012 | 15/12/2022 |
Muñoz Ortega Javier | Consejero | 04/05/2011 | 15/12/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONES CORFINAN SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23013 , F 215, S 8, H M 412275, I/A 23 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23013 , F 215, S 8, H M 412275, I/A 23 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23013 , F 215, S 8, H M 412275, I/A 23 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
Auditor
Consejero Delegado
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23013 , F 215, S 8, H M 412275, I/A 23 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23013 , F 215, S 8, H M 412275, I/A 22 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23013 , F 10, S 8, H M 412275, I/A 21 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-28
- C/ JORGE MANRIQUE, Nº 12 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23013 , F 10, S 8, H M 412275, I/A 20 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23013 , F 10, S 8, H M 412275, I/A 19 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-169-28
- C/ ORENSE 4 13º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23013 , F 10, S 8, H M 412275, I/A 18 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 1º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, CONSECUENCIA DE LA SUSTITUCION DE LA ENTIDAD DEPOSITARIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23013 , F 9, S 8, H M 412275, I/A 17 (14/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-28