INVERSIONES CAMPESTRE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Corredera, 5
Código Postal 30800
Municipio Lorca
Provincia Murcia
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES CAMPESTRE SL
CIF B73673477
Capital Social 3238010.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 22/04/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario URBANIZACION TORREVERDE SL
VINCULACIONES DE INVERSIONES CAMPESTRE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES CAMPESTRE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BYSNESS 2007 SL | Administrador Unico | 09/03/2015 | 21/10/2015 |
URBANIZACION TORREVERDE SL | Socio Unico | 19/06/2015 | 21/10/2015 |
Francisco-javier Navarro Miras | Socio Unico | 15/07/2010 | 19/06/2015 |
Francisco-javier Navarro Miras | Administrador Unico | 15/07/2010 | 09/03/2015 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES CAMPESTRE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 167, S 8, H MU 73994, I/A 6 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-30
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 167, S 8, H MU 73994, I/A 6 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 167, S 8, H MU 73994, I/A 6 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-30
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 167, S 8, H MU 73994, I/A 5 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 167, S 8, H MU 73994, I/A 4 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 167, S 8, H MU 73994, I/A 4 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-30
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.235.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.238.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 107.475,08 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 167, S 8, H MU 73994, I/A 3 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-30
- Generar energia electrica ya sea para consumo propio o para terceros, asi como construir, operar y mantener centrales de produccion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 166, S 8, H MU 73994, I/A 2 (23/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-190-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 165, S 8, H MU 73994, I/A 1 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-140-30
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 165, S 8, H MU 73994, I/A 1 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-140-30