INVERSIONES BULEVAR SUR SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA ALFONSO X EL SABIO 37 7
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social INVERSIONES BULEVAR SUR SL
CIF B54001599
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 22/04/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INVERSIONES BULEVAR SUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES BULEVAR SUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALADARES DESARROLLOS E INVERSIONES SL | Liquidador | 27/08/2019 | 27/08/2019 |
SALADARES DESARROLLOS E INVERSIONES SL | Administrador Unico | 29/03/2012 | 27/08/2019 |
Martinez Escudero Juan Enrique | Apoderado | 14/02/2019 | |
Montoya Molina Rafael | Apoderado | 27/11/2012 | 14/02/2019 |
ECISA CORPORACION EMPRESARIAL SL | Presidente | 29/03/2012 | |
ECISA CORPORACION EMPRESARIAL SL | Consejero Delegado | 29/03/2012 | |
ECISA CORPORACION EMPRESARIAL SL | Consejero | 29/03/2012 | |
Pelaez Robles Francisco Javier | Secretario No Consejero | 27/07/2009 | 29/03/2012 |
SALADARES DESARROLLOS E INVERSIONES SL | Consejero | 29/03/2012 | |
Valcaneras Udaeta Jaime | Consejero | 29/03/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONES BULEVAR SUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4074 , F 84, S 8, H A 91606, I/A 17 (27/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-03
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4074 , F 84, S 8, H A 91606, I/A 17 (27/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4074 , F 84, S 8, H A 91606, I/A 17 (27/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4074 , F 84, S 8, H A 91606, I/A 17 (27/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-03
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4074 , F 84, S 8, H A 91606, I/A 16 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-03
- AVDA ALFONSO X EL SABIO 37 7 (ALICANTE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2932 , F 192, S 8, H A 91606, I/A 15 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2932 , F 192, S 8, H A 91606, I/A 12 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-03
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2932 , F 191, S 8, H A 91606, I/A 11 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2932 , F 191, S 8, H A 91606, I/A 11 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-03
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2932 , F 191, S 8, H A 91606, I/A 11 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-03