INVERSIONES BOUZOS SL - EXTINGUIDA
Provincia Pontevedra
Razón Social INVERSIONES BOUZOS SL
CIF B36990042
Órgano Administración Administrador único
Propietario Vilariño Bernardez Maria Nieves
VINCULACIONES DE INVERSIONES BOUZOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES BOUZOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vilariño Bernardez Maria Nieves | Administrador Unico | 01/09/2012 | 27/11/2017 |
Vilariño Bernardez Maria Nieves | Socio Unico | 22/10/2012 | 27/11/2017 |
Vilariño Bernardez Maria Nieves | Liquidador | 27/11/2017 | 27/11/2017 |
Vilariño Bernardez Maria Nieves | Socio único | 27/11/2017 | |
Mouro Higuera Ivan | Secretario | 05/09/2011 | 01/09/2012 |
Mouro Higuera Ivan | Consejero | 05/09/2011 | 01/09/2012 |
Vazquez Comesaña Javier | Consejero | 05/09/2011 | 01/09/2012 |
Vilariño Bernardez Maria Nieves | Presidente | 05/09/2011 | 01/09/2012 |
Vilariño Bernardez Maria Nieves | Consejero Delegado | 05/09/2011 | 01/09/2012 |
Vilariño Bernardez Maria Nieves | Consejero | 05/09/2011 | 01/09/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONES BOUZOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323, L 3323, F 62, S 8, H PO 42871, I/A 6 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323, L 3323, F 62, S 8, H PO 42871, I/A 6 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323, L 3323, F 62, S 8, H PO 42871, I/A 6 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-36
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323, L 3323, F 62, S 8, H PO 42871, I/A 6 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-36
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323, L 3323, F 62, S 8, H PO 42871, I/A 6 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-36
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323, L 3323, F 62, S 8, H PO 42871, I/A 5 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-36
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323, L 3323, F 62, S 8, H PO 42871, I/A 4 (01/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-176-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323, L 3323, F 62, S 8, H PO 42871, I/A 4 (01/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-176-36
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323, L 3323, F 62, S 8, H PO 42871, I/A 4 (01/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-176-36
- Se refunden los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323, L 3323, F 60, S 8, H PO 42871, I/A 3 (05/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-178-36