INVERSIONES BOEIRO SL - EXTINGUIDA
Provincia Pontevedra
Razón Social INVERSIONES BOEIRO SL
CIF B36782183
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INVERSIONES BOEIRO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES BOEIRO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ramirez Ogando Maria Dolores | Administrador Solidario | 12/07/2011 | 16/01/2014 |
Vazquez De La Iglesia Maria Carmen Nieves | Administrador Solidario | 12/07/2011 | 16/01/2014 |
Otero Muñiz Rafael | Administrador Solidario | 12/07/2011 | |
Perez Vazquez Jose Benito | Administrador Solidario | 12/07/2011 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES BOEIRO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1522, L 1522, F 152, S 8, H PO 12906, I/A 8 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-36
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1522, L 1522, F 152, S 8, H PO 12906, I/A 8 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-36
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1522, L 1522, F 152, S 8, H PO 12906, I/A 8 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-36
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO TRECE: Los órganos de Sociedad son: a) La Junta General de Socios, como órgano soberano de la Sociedad. b) El órgano de Administración. La propia Junta General, con las mayorías y cumplimiento de las normas legales, podrá optar encada caso, entre nombrar: - UN ADMINISTRADOR UNICO. - DOS O
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1522, L 1522, F 152, S 8, H PO 12906, I/A 7 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-36
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-145-36
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1522, L 1522, F 152, S 8, H PO 12906, I/A 6 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-36
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1522, L 1522, F 152, S 8, H PO 12906, I/A 6 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-36
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-147-36
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-190-36