INVERSIONES ASTRAU SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rafael Calvo, 9
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES ASTRAU SL
CIF B83372375
Actividad Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
Propietario Grafin Von Der Pahlen Marina
VINCULACIONES DE INVERSIONES ASTRAU SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES ASTRAU SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Grafin Von Der Pahlen Geb Baronesse Von Kor Marina | Administrador Unico | 03/04/2012 | 10/08/2015 |
Grafin Von Der Pahlen Geb Baronesse Von Kor Marina | Liquidador | 10/08/2015 | 10/08/2015 |
Grafin Von Der Pahlen Marina | Socio Unico | 10/08/2015 | 10/08/2015 |
Graf Von Der Pahlen Alejandro | Administrador Solidario | 03/04/2012 | 03/04/2012 |
Grafin Von Der Pahlen Geb Baronesse Von Kor Marina | Administrador Solidario | 03/04/2012 | 03/04/2012 |
Von Der Pahlen Geb Baronesse Von Korff Marina Graf | Administrador Unico | 22/04/2009 | 03/04/2012 |
Graf Von Der Pahlen Alejandro | Administrador Unico | 22/04/2009 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES ASTRAU SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17869 , F 4, S 8, H M 308370, I/A 7 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17869 , F 4, S 8, H M 308370, I/A 7 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17869 , F 4, S 8, H M 308370, I/A 7 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17869 , F 4, S 8, H M 308370, I/A 7 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17869 , F 4, S 8, H M 308370, I/A 6 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-28
- C/ RAFAEL CALVO 9 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17869 , F 3, S 8, H M 308370, I/A 5 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17869 , F 3, S 8, H M 308370, I/A 4 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17869 , F 3, S 8, H M 308370, I/A 4 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17869 , F 3, S 8, H M 308370, I/A 4 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-28
- HA QUEDADO CAMBIADO EL ORGANO DE ADMINISTRACION Y HA QUEDADO MODIFICADO EL ARTICULO 16 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17869 , F 2, S 8, H M 308370, I/A 3 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-28