INVERSIONES ANSO SICAV - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social INVERSIONES ANSO SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INVERSIONES ANSO SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES ANSO SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bandeira Garcia Jose Maria | Consejero | 18/05/2011 | |
CALMA ADVISORS SL | Auditor | 15/10/2010 | 18/05/2011 |
Caravaca Almeida Antonio | Presidente | 15/10/2010 | 18/05/2011 |
Caravaca Almeida Antonio | Consejero | 15/10/2010 | 18/05/2011 |
Garcia-arquimbau Ayuso Federico | Secretario | 15/10/2010 | 18/05/2011 |
Garcia-arquimbau Ayuso Federico | Consejero | 15/10/2010 | 18/05/2011 |
NOVO BANCO SA | EntidDeposit | 18/05/2011 | |
Ramirez Monsonis Angliker Ana | Vicesecretario No Consejero | 18/05/2011 | |
Rodriguez San Roman Pedro | Liquidador | 18/05/2011 | 18/05/2011 |
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C. SA | Entidad Gestora | 29/10/2009 | 18/05/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONES ANSO SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22652 , F 168, S 8, H M 26038, I/A 58 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22652 , F 168, S 8, H M 26038, I/A 58 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22652 , F 168, S 8, H M 26038, I/A 58 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22652 , F 168, S 8, H M 26038, I/A 58 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22652 , F 168, S 8, H M 26038, I/A 58 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-217-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22652 , F 168, S 8, H M 26038, I/A 57 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-207-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22652 , F 168, S 8, H M 26038, I/A 57 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-207-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22652 , F 168, S 8, H M 26038, I/A 56 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-206-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22652 , F 167, S 8, H M 26038, I/A 55 (27/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-86-28