INVERSIONES ALMOFREI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Villalar, 1
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES ALMOFREI SL
CIF B87665766
Capital Social 2457000.0 Euros
Fecha de Constitución 17/10/2016
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Sepulcre Coves Jose
Propietario ELECDEY SL
VINCULACIONES DE INVERSIONES ALMOFREI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES ALMOFREI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECDEY SL | Socio Unico | 28/10/2016 | 01/12/2021 |
Sepulcre Coves Jose | Administrador Unico | 14/01/2019 | 01/12/2021 |
Sepulcre Soriano Francisco | Apoderado | 17/02/2020 | 01/12/2021 |
Gonzalez De Aguilar Alonso Urquijo Carmen | Administrador Mancomunado | 28/10/2016 | 14/01/2019 |
Leon Domecq Santiago | Administrador Mancomunado | 28/10/2016 | 14/01/2019 |
Morenes Giles Ignacio | Administrador Mancomunado | 28/10/2016 | 14/01/2019 |
Sepulcre Coves Jose | Administrador Mancomunado | 28/10/2016 | 14/01/2019 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES ALMOFREI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35242 , F 69, S 8, H M 633656, I/A 5 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-28
- Cierre provisional de la hoja social por plazo de seis meses de conformidad con lo preceptuado en el artículo 231 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35242 , F 69, S 8, H M 633656, I/A 4M (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35242 , F 69, S 8, H M 633656, I/A 4 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35242 , F 69, S 8, H M 633656, I/A 3 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35242 , F 69, S 8, H M 633656, I/A 3 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35242 , F 69, S 8, H M 633656, I/A 3 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-28
Capital Anterior: | 259.460,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.197.540,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.457.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 846,97 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35242 , F 67, S 8, H M 633656, I/A 2 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35242 , F 63, S 8, H M 633656, I/A 1 (28/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35242 , F 63, S 8, H M 633656, I/A 1 (28/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-28
Dirección:C/ VILLALAR, NUMERO 1, 1º DERECHA (MADRID)
Comienzo de operaciones:17/10/16
Capital:259.460,00 Euros
Objeto social:a.- La compraventa y explotación de toda clase de fincas, rústicas o urbanas. b.- La urbanización, parcelación, construcción, promoción y rehabilitación, por cuenta propia o ajena, de todo tipo de inmuebles por naturaleza. c.- La intermediación en todas las actividades inmobiliarias anteriormente re
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35242 , F 63, S 8, H M 633656, I/A 1 (28/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-28