INVERSIONES ALDABARREN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Aldabarren, 40
Código Postal 31620
Municipio Valle de Egüés/Eguesibar
Provincia Navarra
Razón Social INVERSIONES ALDABARREN SL
CIF B31979958
Capital Social 539600.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 21/11/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INVERSIONES ALDABARREN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES ALDABARREN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aizpun Logroño Montserrat | Administrador Solidario | 30/01/2009 | 11/03/2010 |
Villoslada Martin Cipriano | Administrador Solidario | 30/01/2009 | 11/03/2010 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES ALDABARREN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 3, S 8, H NA028650, I/A00003 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-55-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 3, S 8, H NA028650, I/A00003 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-55-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 3, S 8, H NA028650, I/A00003 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-55-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 3, S 8, H NA028650, I/A00002 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-31
- NOTA INEXISTENCIA OBSTACULOS REGISTRALES. Practicada la nota de cierre provisional con fecha prevista en el artículo 231 del reglamento del Registro Mercantil, por plazo de seis meses
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 3, S 8, H NA028650, I/A00002 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-31
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-215-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 1, S 8, H NA028650, I/A00001 (30/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-31
Dirección:CALLE ALDABARREN , nº 40,GORRAIZ (EGUES)
Comienzo de operaciones:21/11/08
Capital:539.600,00 Euros
Objeto social:Constituye el objeto de la Sociedad: a.- La compra, venta, permuta y, en general, adquisición o enajenación por cualquier título de terrenos, solaresy en general de fincas rústicas o urbanas de cualquier especie, así como su ordenación, parcelación y urbanización. b.- La inversión, por cuenta propia, en toda clase de empresas y sociedades civiles, mercantiles o de otra na
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 1, S 8, H NA028650, I/A00001 (30/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-31