INVERSIONES AIZLADAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Bahia de Pollensa, 11
Código Postal 28042
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES AIZLADAS SL
CIF B08772378
Capital Social 343194.18 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INVERSIONES AIZLADAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES AIZLADAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aizpun Logroño Monserrat | Administrador Solidario | 03/03/2021 | |
Villoslada Aizpun Amaya | Administrador Solidario | 20/03/2012 | 03/03/2021 |
Villoslada Martin Cipriano | Administrador Solidario | 03/03/2021 | |
Villoslada Aizpun Javier | Apoderado | 26/10/2009 | 24/02/2020 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES AIZLADAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11460 , F 195, S 8, H M 179917, I/A 20 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11460 , F 195, S 8, H M 179917, I/A 20 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11460 , F 195, S 8, H M 179917, I/A 20 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11460 , F 195, S 8, H M 179917, I/A 20 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11460 , F 195, S 8, H M 179917, I/A 19 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11460 , F 195, S 8, H M 179917, I/A 18 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-40-28
Capital Anterior: | 270.201,68 | Euros |
Aumento de capital: | 72.992,50 | Euros |
Capital Actual: | 343.194,18 | Euros |
Porcentaje: | 27,01 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11460 , F 194, S 8, H M 179917, I/A 17 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-28
- ADQUISICION DE PARTE DEL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD TOTALMENTE ESCINDIDA, DOMICILIADA EN GORRAIZ-VALLE DE EGUES - NAVARRA-, DENOMINADA "INVERSIONES ALDABARREN, SL".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11460 , F 192, S 8, H M 179917, I/A 16 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-41-28
Capital Anterior: | 140.266,00 | Euros |
Aumento de capital: | 129.935,68 | Euros |
Capital Actual: | 270.201,68 | Euros |
Porcentaje: | 92,64 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11460 , F 192, S 8, H M 179917, I/A 16 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-41-28