INVERSIONES ADAJA SA - EN DISOLUCION
Provincia Madrid
Razón Social INVERSIONES ADAJA SA
CIF A81187163
Actividad Explotación de ganado porcino
VINCULACIONES DE INVERSIONES ADAJA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES ADAJA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arranz Pascual Jose Luis | Consejero | 06/10/2014 | |
Ferradal Sanz Jose Manuel | Consejero | 06/10/2014 | |
Martin Blanco Marcos | Consejero | 06/10/2014 | |
Martin Rueda Rafael | Secretario | 06/10/2014 | |
Martin Rueda Rafael | Consejero | 06/10/2014 | |
Martin Rueda Rafael | Consejero Delegado Solidario | 06/10/2014 | |
Sanchez Alvarez Juan Jesus | Consejero Delegado Solidario | 06/10/2014 | |
Sanchez Alvarez Juan Jesus | Presidente | 06/10/2014 | |
Sanchez Alvarez Juan Jesus | Consejero | 06/10/2014 | |
Sanchez Alvarez Julian | Consejero | 06/10/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONES ADAJA SA
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9526 , F 110, S 8, H M 153128, I/A A (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INVERSIONES ADAJA SA
Nif:A81187163
Auto de formación de la sección de calificación
Juzgado:1& INSTANCIA Nº2 Y MERCANTIL DE SEGOVIA
Número:2
Juez / Ponente:JESUS MARINA REIG
Fecha de Resolución:02/06/2014
Número Procedimiento Concursal:872/2007
Datos Registrales:
Tomo:
9526
Libro:
0
Folio:
110
Hoja:
8-153128
Inscripción:
A
Fecha Inscripción06/10/2014
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9526 , F 110, S 8, H M 153128, I/A A (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INVERSIONES ADAJA SA
Nif:A81187163
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:1& INSTANCIA Nº2 Y MERCANTIL DE SEGOVIA
Número:2
Juez / Ponente:JESUS MARINA REIG
Parte Dispositiva:
CONCURSO VOLUNTARIO: DECRETO DE APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION, DISOLUCION DE LA SOCIEDAD Y CESE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION; FECHA: 2 DE JUNIO DE 2014
Fecha de Resolución:02/06/2014
Número Procedimiento Concursal:872/2007
Datos Registrales:
Tomo:
9526
Libro:
0
Folio:
110
Hoja:
8-153128
Inscripción:
A
Fecha Inscripción06/10/2014
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9526 , F 110, S 8, H M 153128, I/A A (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9526 , F 110, S 8, H M 153128, I/A A (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-62-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-59-28