INVERSIONES 2013 INTELIGENCIA DE NEGOCIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alcala, 21
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES 2013 INTELIGENCIA DE NEGOCIO SL
CIF B34260612
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de los centros de llamadas
Fecha de Constitución 14/12/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario ROCKET HALL SL
VINCULACIONES DE INVERSIONES 2013 INTELIGENCIA DE NEGOCIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES 2013 INTELIGENCIA DE NEGOCIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez De Valderrama Altable Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/09/2016 | 29/07/2019 |
Fernandez De Valderrama Altable Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/07/2014 | 29/07/2019 |
Fernandez De Valderrama Altable Javier | Apoderado | 03/02/2016 | 29/07/2019 |
Gonzalez Canton Maria Milagros | Apoderado Solidario | 16/01/2013 | 29/07/2019 |
Herrezuelo Cabeza Jose Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/09/2016 | 29/07/2019 |
Herrezuelo Cabeza Jose Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/07/2014 | 29/07/2019 |
Herrezuelo Cabeza Jose Luis | Apoderado | 03/02/2016 | 29/07/2019 |
Herrezuelo Cabeza Jose Luis | Apoderado Solidario | 16/01/2013 | 29/07/2019 |
INVERSIONES 2012 BUSINESS PROJECTS SL | Administrador Unico | 19/01/2016 | 29/07/2019 |
Lucas Tejeda Anastasio | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/09/2016 | 29/07/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONES 2013 INTELIGENCIA DE NEGOCIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31156 , F 36, S 8, H M 560709, I/A 11 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31156 , F 36, S 8, H M 560709, I/A 11 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31156 , F 36, S 8, H M 560709, I/A 11 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31156 , F 35, S 8, H M 560709, I/A 10 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31156 , F 34, S 8, H M 560709, I/A 9 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31156 , F 33, S 8, H M 560709, I/A 8 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31156 , F 33, S 8, H M 560709, I/A 7 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31156 , F 31, S 8, H M 560709, I/A 6 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31156 , F 31, S 8, H M 560709, I/A 5 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31156 , F 31, S 8, H M 560709, I/A 5 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-28