INVERSION Y GESTION ARCOPE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Villardondiego, 19
Código Postal 28032
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSION Y GESTION ARCOPE SL
CIF B86889094
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 11/12/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Martin Navarro Felipe
VINCULACIONES DE INVERSION Y GESTION ARCOPE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSION Y GESTION ARCOPE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Arribas Ruth Nuria | Apoderado | 30/01/2018 | 03/12/2021 |
Martin Navarro Felipe | Socio Unico | 17/12/2013 | 03/12/2021 |
Martin Navarro Felipe | Administrador Unico | 17/12/2013 | 03/12/2021 |
Martin Navarro Felipe | Liquidador | 03/12/2021 | 03/12/2021 |
ACTOS BORME DE INVERSION Y GESTION ARCOPE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31710 , F 194, S 8, H M 570560, I/A 3 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31710 , F 194, S 8, H M 570560, I/A 3 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-28
- CANCELACION DE ASIENTOS Y CIERRE DE HOJA SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31710 , F 194, S 8, H M 570560, I/A 3 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31710 , F 194, S 8, H M 570560, I/A 3 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31710 , F 194, S 8, H M 570560, I/A 3 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31710 , F 193, S 8, H M 570560, I/A 2 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31710 , F 192, S 8, H M 570560, I/A 1 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31710 , F 192, S 8, H M 570560, I/A 1 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-28
Dirección:C/ VILLARDONDIEGO 19 - POSTERIOR (MADRID)
Comienzo de operaciones:11/12/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:ADQUISICION, ENAJENACION, TENENCIA Y ADMNISTRACION DE VALORES REPRESENTATIVOS DE FONDOS PROPIOS DE ENTIDADES NO ERSIDENTES EN TERRITORIO ESPAÑOL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31710 , F 192, S 8, H M 570560, I/A 1 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-28