INVERSION EFICIENTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Guadalajara, 25
Código Postal 19200
Municipio Azuqueca de Henares
Provincia Guadalajara
Razón Social INVERSION EFICIENTE SL
CIF B19286335
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 01/04/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INVERSION EFICIENTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSION EFICIENTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Martinez Maria Celia | Administrador Unico | 19/11/2014 | 20/01/2016 |
Fernandez Martinez Maria Celia | Liquidador Unico | 20/01/2016 | 20/01/2016 |
Andres Florez Jose Antonio | Administrador Solidario | 11/04/2012 | 19/11/2014 |
Gomez Gomez Francisco Javier | Administrador Solidario | 11/04/2012 | 19/11/2014 |
ACTOS BORME DE INVERSION EFICIENTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 184, S 8, H GU 8440, I/A 3 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-19
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 184, S 8, H GU 8440, I/A 3 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-19
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 184, S 8, H GU 8440, I/A 3 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-19
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 184, S 8, H GU 8440, I/A 3 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-19
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 184, S 8, H GU 8440, I/A 3 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-19
- AVDA DE GUADALAJARA 25 (AZUQUECA DE HENARES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 183, S 8, H GU 8440, I/A 2 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-19
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 183, S 8, H GU 8440, I/A 2 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-19
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 183, S 8, H GU 8440, I/A 2 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-19
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 183, S 8, H GU 8440, I/A 2 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-19
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 181, S 8, H GU 8440, I/A 1 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-19