INVERSALCEDA SL - EXTINGUIDA
Provincia Pontevedra
Razón Social INVERSALCEDA SL
CIF B36509636
Capital Social 3600.0 Euros
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INVERSALCEDA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSALCEDA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Coto Rodriguez Manuel | Administrador Solidario | 30/12/2008 | 29/11/2011 |
Coto Rodriguez Manuel | Liquidador Solidario | 29/11/2011 | 29/11/2011 |
Coto Rodriguez Manuel | Apoderado | 29/11/2011 | |
Rodriguez Nuñez Ernesto | Administrador Solidario | 30/12/2008 | 29/11/2011 |
Rodriguez Nuñez Ernesto | Liquidador Solidario | 29/11/2011 | 29/11/2011 |
Rodriguez Nuñez Ernesto | Administrador Unico | 30/12/2008 |
ACTOS BORME DE INVERSALCEDA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154, L 3154, F 121, S 8, H PO 39122, I/A 5 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154, L 3154, F 121, S 8, H PO 39122, I/A 5 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-36
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154, L 3154, F 121, S 8, H PO 39122, I/A 5 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154, L 3154, F 121, S 8, H PO 39122, I/A 5 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-36
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154, L 3154, F 121, S 8, H PO 39122, I/A 5 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-36
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-200-36
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-216-36
Capital Anterior: | 180.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 176.400,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.600,00 | Euros |
Porcentaje: | 98,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154, L 3154, F 121, S 8, H PO 39122, I/A 4 (03/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-179-36
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-192-36
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154, L 3154, F 121, S 8, H PO 39122, I/A 3 (30/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-8-36