INVEROPTIC SA - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Pau Casals, S/N
Código Postal 08940
Municipio Cornellà de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social INVEROPTIC SA
CIF A08376485
Actividad Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos en establecimientos especializados
Página Web www.cottet.es
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Matteo Giorgio Zambarbieri
VINCULACIONES DE INVEROPTIC SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVEROPTIC SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Matteo Giorgio Zambarbieri | Administrador Unico | 02/07/2014 | 11/11/2014 |
Artola Ochoa Ramon | Apoderado | 02/07/2014 | |
Cottet Torres Javier | Administrador Unico | 08/03/2012 | 02/07/2014 |
Cottet Torres Javier | Apoderado | 02/07/2014 | |
Monros Casas Pedro | Apoderado | 02/07/2014 |
ACTOS BORME DE INVEROPTIC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35643 , F 124, S 8, H B 56450, I/A 25 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-08
- PZ DE LA PAU S/N EDIF.3 P.4 (CORNELLA DE LLOBREGAT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35643 , F 123, S 8, H B 56450, I/A 24 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO: SUNGLASS HUT IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35643 , F 123, S 8, H B 56450, I/A 24 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35643 , F 123, S 8, H B 56450, I/A 24 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35643 , F 123, S 8, H B 56450, I/A 24 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: SOCIEDAD ANONIMA COTTET
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35643 , F 123, S 8, H B 56450, I/A 23 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-08
- ACTIVIDADES MERCANTILES RELACIONADAS CON LA INDUSTRIA,EL COMERCIO Y LOS SERVICIOS,INCLUIDA LA INVESTIGACION,EL DESARROLLO,LA DIVULGACION Y SUS APLICACIONES EN TODO LO RELATIVO A PRODUCTOS,APARATOS O ARTICULOS PARA LA OPTICA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35643 , F 123, S 8, H B 56450, I/A 22 (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35643 , F 122, S 8, H B 56450, I/A 21 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-226-08