INVEROESTE GESTION DE ACTIVOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Virgen de Guadalupe, 33
Código Postal 10001
Municipio Cáceres
Provincia Cáceres
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVEROESTE GESTION DE ACTIVOS SL
CIF B10395390
Capital Social 29700.0 Euros
Actividad Limpieza general de edificios
Fecha de Constitución 12/06/2009
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario INVEROESTE GRUPO SL
VINCULACIONES DE INVEROESTE GESTION DE ACTIVOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVEROESTE GESTION DE ACTIVOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Perez Francisco | Consejero Delegado Mancomunado | 07/01/2010 | 27/05/2013 |
Alonso Perez Francisco | Consejero | 07/01/2010 | 27/05/2013 |
Caro Hierro Sebastian | Consejero | 07/01/2010 | 27/05/2013 |
INVEROESTE GRUPO SL | Socio Unico | 07/01/2010 | 27/05/2013 |
Lopez Vivas Antonio Maria | Consejero Delegado Mancomunado | 07/01/2010 | 27/05/2013 |
Lopez Vivas Antonio Maria | Consejero | 07/01/2010 | 27/05/2013 |
Lopez Vivas Antonio Maria | Apoderado | 07/01/2010 | 27/05/2013 |
Lopez Vivas Antonio Maria | Director General | 07/01/2010 | 27/05/2013 |
Nacarino Hernandez Getulio | Presidente | 07/01/2010 | 27/05/2013 |
Nacarino Hernandez Getulio | Consejero Delegado Mancomunado | 07/01/2010 | 27/05/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVEROESTE GESTION DE ACTIVOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 833, L 660, F 35, S 8, H CC 11536, I/A 5 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-10
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 833, L 660, F 35, S 8, H CC 11536, I/A 5 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-10
- Otras modificaciones estatutarias: 1. Denominación.- Con la denominación de Inveroeste Gestionde Activos SL en liquidacion se constituye una sociedad mercantil de responsabilidad limitada.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 833, L 660, F 35, S 8, H CC 11536, I/A 5 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-10
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 833, L 660, F 35, S 8, H CC 11536, I/A 5 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-10
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 833, L 660, F 35, S 8, H CC 11536, I/A 5 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-10
Consejero Delegado Mancomunado
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 833, L 660, F 35, S 8, H CC 11536, I/A 4 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-10
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-232-10
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-207-10
Capital Anterior: | 15.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 14.700,00 | Euros |
Capital Actual: | 29.700,00 | Euros |
Porcentaje: | 98,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 833, L 660, F 35, S 8, H CC 11536, I/A 3 (04/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-90-10
Apoderado
Director General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 833, L 660, F 32, S 8, H CC 11536, I/A 2 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-10