INVERLENDO SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social INVERLENDO SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Toran Mira Maria
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE INVERLENDO SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERLENDO SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez De Toledo Saavedra Jose | Consejero | 10/10/2011 | 23/01/2020 |
Bankia Fondos Sociedad Gestora De Instituciones De | Entidad Gestora | 28/08/2014 | 23/01/2020 |
BANKIA SA | EntidDeposit | 23/11/2011 | 23/01/2020 |
De La Peña Fernandez Nespral Luis | Secretario No Consejero | 31/03/2014 | 23/01/2020 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 10/12/2009 | 23/01/2020 |
Gonzalez Ortega Juan Maria | Vicesecretario No Consejero | 31/03/2014 | 23/01/2020 |
Ocon Galmes Bernardo | Apoderado Solidario | 07/02/2013 | 23/01/2020 |
Salazar Peñalba Francisco Javier | Apoderado Solidario | 07/02/2013 | 23/01/2020 |
Toran Mira Maria | Presidente | 11/03/2010 | 23/01/2020 |
Toran Mira Maria | Consejero | 02/08/2013 | 23/01/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERLENDO SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30414 , F 114, S 8, H M 40961, I/A 74 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-28
- CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA REGISTRAL POR PLAZO DE SEIS MESES, DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 231 DEL VIGENTE REGLAMENTO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30414 , F 113, S 8, H M 40961, I/A 73- M (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30414 , F 113, S 8, H M 40961, I/A 73 (23/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-166-28
- Con fecha 5 de junio de 2019, se ha insertado y publicado en la página web corporativa de la sociedad gestora de la sociedad absorbida, www.bankiafondos.es, el proyecto de fusión siendo absorbida INVERLENDO SICAV SA por el fondo BANKIA BANCA PRIVADA SELECCION F.I
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2328 , F 126, S 8, H M 40961, I/A 21M (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30414 , F 113, S 8, H M 40961, I/A 72 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30414 , F 113, S 8, H M 40961, I/A 71 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-28
Auditor
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30414 , F 112, S 8, H M 40961, I/A 70 (23/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-166-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30414 , F 112, S 8, H M 40961, I/A 69 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-28
- SE AUMENTA EL CAPITAL EN LA CIFRA DE 3.584.308 EUROS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30414 , F 111, S 8, H M 40961, I/A 68 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30414 , F 111, S 8, H M 40961, I/A 67 (28/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-172-28