INVERIAL CARTERA SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 51
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERIAL CARTERA SICAV
Nombres Anteriores
- KGINVES109 S.I.C.A.V. SA
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INVERIAL CARTERA SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERIAL CARTERA SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alberdi Barrenechea Maria Angeles | Consejero | 25/03/2022 | 12/01/2023 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Entidad Gestora | 12/01/2023 | |
CECABANK SA | EntidDeposit | 26/12/2012 | 12/01/2023 |
CONSULTORES SAYMA SA | Auditor | 08/10/2009 | 12/01/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 18/08/2010 | 12/01/2023 |
Idigoras Alberdi Ignacio | Consejero | 18/08/2010 | 12/01/2023 |
Idigoras Alberdi Rafael | Presidente | 25/03/2022 | 12/01/2023 |
Idigoras Alberdi Rafael | Consejero | 18/08/2010 | 12/01/2023 |
INVERCAIXA GESTION SGIIC SA | Entidad Gestora | 18/08/2010 | 12/01/2023 |
Perez Fontan Cattaneo Maria | Secretario | 08/07/2010 | 12/01/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERIAL CARTERA SICAV
- Activos sobrevenidos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44182 , F 132, S 8, H M 505960, I/A 17 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28077 , F 133, S 8, H M 505960, I/A 16 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28077 , F 133, S 8, H M 505960, I/A 16 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28077 , F 133, S 8, H M 505960, I/A 16 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-28
Auditor
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28077 , F 133, S 8, H M 505960, I/A 16 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28077 , F 133, S 8, H M 505960, I/A 15 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28077 , F 133, S 8, H M 505960, I/A 14 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28077 , F 133, S 8, H M 505960, I/A 14 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28077 , F 132, S 8, H M 505960, I/A 13 (15/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-183-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28077 , F 132, S 8, H M 505960, I/A 12 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-129-28