INVERHOUSE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Napols, 8
Código Postal 08210
Municipio Barberà del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social INVERHOUSE SA
CIF A58421975
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INVERHOUSE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERHOUSE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ortiz Lopez Jose | Administrador Unico | 21/06/2012 | 29/03/2016 |
Ortiz Lopez Jose | Apoderado | 11/05/2010 | 29/03/2016 |
Cuadrado Serena Cristina | Consejero | 21/06/2012 | |
Lopez Mas Antonia | Vicepresidente | 21/06/2012 | |
Lopez Mas Antonia | Consejero | 21/06/2012 | |
Ortiz Almansa Jose | Presidente | 21/06/2012 | |
Ortiz Almansa Jose | Consejero | 21/06/2012 | |
Ortiz Lopez Antonio | Consejero | 21/06/2012 | |
Ortiz Lopez Jose | Secretario | 21/06/2012 | |
Ortiz Lopez Jose | Consejero | 21/06/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERHOUSE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31103 , F 120, S 8, H B 49178, I/A 21 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-08
- JUZG. MERC. 4 DE BARCELONA,PROC. CONCURSO VOLUNTARIO 395/2009,AUTOS FIRMES DE FECHAS, 11/02/14:APERTURA DE LA FASE LIQUIDACION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO,17/07/14:APROBACION DEL PLAN LIQUIDACION Y 15/02/16:CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31103 , F 120, S 8, H B 49178, I/A 21 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31103 , F 120, S 8, H B 49178, I/A 21 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION ARTS.16,28 Y DEROGACION ARTS.18,24,25,27,31 DELOS ESTATUTOS SOCIALES:CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31103 , F 120, S 8, H B 49178, I/A 20 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31103 , F 120, S 8, H B 49178, I/A 20 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-08
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31103 , F 120, S 8, H B 49178, I/A 20 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 395/2009,RESOLUCIONES:AUTO 06/09/10 Y SENTENCIA FIRME 25/03/2011,CONCLUSION FASE COMUN DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL,APERTURA FASE DE CONVENIO Y APROBACION DEL CONVENIO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30978 , F 200, S 8, H B 49178, I/A 19 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30978 , F 200, S 8, H B 49178, I/A 19 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-135-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30978 , F 199, S 8, H B 49178, I/A 18 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-96-08