INVERGRANDE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno Viejo de Humera, 13
Código Postal 28223
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERGRANDE SL
CIF B87489936
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 11/02/2016
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Delgado Zornoza Antonio
Propietario TRASLADAMA SL
VINCULACIONES DE INVERGRANDE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERGRANDE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Delgado Zornoza Antonio | Apoderado | 16/03/2016 | 07/01/2022 |
Delgado Zornoza Antonio | Administrador Unico | 21/01/2019 | 07/01/2022 |
Jimenez Ramos Maria Inmaculada | Apoderado | 22/08/2019 | 07/01/2022 |
TRASLADAMA SL | Socio Unico | 22/02/2016 | 07/01/2022 |
Jimenez Ramos Maria Inmaculada | Administrador Unico | 22/02/2016 | 21/01/2019 |
ACTOS BORME DE INVERGRANDE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34423 , F 154, S 8, H M 619210, I/A 5 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34423 , F 154, S 8, H M 619210, I/A 5 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34423 , F 152, S 8, H M 619210, I/A 4 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34423 , F 152, S 8, H M 619210, I/A 3 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34423 , F 152, S 8, H M 619210, I/A 3 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34423 , F 151, S 8, H M 619210, I/A 2 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34423 , F 150, S 8, H M 619210, I/A 1 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34423 , F 150, S 8, H M 619210, I/A 1 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-28
Dirección:C/ CAMINO VIEJO DE HUMERA 13A (POZUELO DE ALARCON)
Comienzo de operaciones:11/02/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Construcción de edificios residenciales. Promoción inmobiliaria. Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34423 , F 150, S 8, H M 619210, I/A 1 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-28