INVERGES 2000 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Poeta Jose Hierro, 1
Código Postal 28320
Municipio Pinto
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERGES 2000 SL
CIF B82517616
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INVERGES 2000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERGES 2000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez De La Torre Martinez Maximino | Administrador Unico | 18/06/2013 | 31/05/2016 |
Lopez De La Torre Martinez Maximo | Apoderado | 11/11/2009 | 31/05/2016 |
Lopez De La Torre Martinez Maximo | Liquidador | 31/05/2016 | |
Lopez De La Torre Martinez Maximo | Representante | 31/05/2016 | 31/05/2016 |
Donaire Serrano Antonia | Apoderado | 29/08/2013 | |
Donaire Serrano Francisco | Apoderado | 29/08/2013 | |
Donaire Serrano Antonia | Administrador Unico | 18/06/2013 |
ACTOS BORME DE INVERGES 2000 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14874 , F 214, S 8, H M 247457, I/A 15 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14874 , F 214, S 8, H M 247457, I/A 15 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14874 , F 214, S 8, H M 247457, I/A 15 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14874 , F 214, S 8, H M 247457, I/A 15 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14874 , F 214, S 8, H M 247457, I/A 15 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-28
- C/ POETA JOSE HIERRO 1, 3& PLANTA, PUERTA 38 (PINTO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14874 , F 214, S 8, H M 247457, I/A 14 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14874 , F 214, S 8, H M 247457, I/A 14 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14874 , F 8, S 8, H M 247457, I/A 13 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14874 , F 8, S 8, H M 247457, I/A 12 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14874 , F 8, S 8, H M 247457, I/A 12 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-28