INVERGA INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Custa de San Gregorio, 5
Código Postal 18010
Municipio Granada
Provincia Granada
Razón Social INVERGA INVERSIONES SL
CIF B36525624
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 09/04/2019
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE INVERGA INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERGA INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alejandro Jose Ramirez Aguilera | Administrador Mancomunado | 19/07/2024 | |
Alejandro Jose Ramirez Aguilera | Liquidador Mancomunado | 19/07/2024 | 19/07/2024 |
Antonio Javier Barbero Rivas | Administrador Mancomunado | 19/07/2024 | |
Antonio Javier Barbero Rivas | Liquidador Mancomunado | 19/07/2024 | 19/07/2024 |
Barbero Rivas Antonio Javier | Administrador Mancomunado | 29/04/2019 | 19/07/2024 |
Ramirez Aguilera Alejandro Jose | Administrador Mancomunado | 29/04/2019 | 19/07/2024 |
Ferradas Barciela Jose Luis | Liquidador | 27/09/2017 | 27/09/2017 |
Ferradas Barciela Jose Luis | Administrador Unico | 27/09/2017 |
ACTOS BORME DE INVERGA INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GR 53039, I/A 2 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-143-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GR 53039, I/A 2 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-143-18
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GR 53039, I/A 2 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-143-18
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GR 53039, I/A 2 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-143-18
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1698 , F 49, S 8, H GR 53039, I/A 1 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-18
Dirección:CUSTA SAN GREGORIO 5 Bl.1º (GRANADA)
Comienzo de operaciones:09/04/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Explotación de bares,cafeterías,restaurantes,pubs,discotecas,hoteles y en general todas aquellas actividades relacionadas con la hostelería,restauración a todos sus niveles.Inversión en negocios relativos a la hostelería y restauración,exceptuando las actividades propias de las entidades financieras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1698 , F 49, S 8, H GR 53039, I/A 1 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-18
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3215, L 3215, F 51, S 8, H PO 40484, I/A 3 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3215, L 3215, F 51, S 8, H PO 40484, I/A 3 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3215, L 3215, F 51, S 8, H PO 40484, I/A 3 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-36
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3215, L 3215, F 51, S 8, H PO 40484, I/A 3 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-36