INVERDUERO SOLAR 1 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Aluminio, 17
Código Postal 47012
Municipio Valladolid
Provincia Valladolid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERDUERO SOLAR 1 SL
CIF B47592951
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 05/12/2006
VINCULACIONES DE INVERDUERO SOLAR 1 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERDUERO SOLAR 1 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Rodrigo Arturo | Apoderado | 25/06/2009 | 04/01/2017 |
Blanco Rodriguez David | Apoderado Solidario | 16/02/2015 | 04/01/2017 |
Blanco Rodriguez David | Apoderado | 25/06/2009 | 04/01/2017 |
Castaño Rivera Marta | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/02/2016 | 04/01/2017 |
Cuadros Viosquez Carlos | Apoderado | 25/06/2009 | 04/01/2017 |
GRUPO EMPRESARIAL INVERDUERO SA | Administrador Unico | 04/01/2017 | |
GRUPO EMPRESARIAL INVERDUERO SA | Liquidador | 04/01/2017 | 04/01/2017 |
Llorente Igea Joaquin | Apoderado | 14/05/2015 | 04/01/2017 |
Moure Soria Juan Antonio | Apoderado | 25/06/2009 | 04/01/2017 |
Pelaez Bocos Jose Antonio | Apoderado Solidario | 16/02/2015 | 04/01/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERDUERO SOLAR 1 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1494 , F 42, S 8, H VA 19332, I/A 22 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-47
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1494 , F 42, S 8, H VA 19332, I/A 22 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-47
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1494 , F 42, S 8, H VA 19332, I/A 22 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1494 , F 42, S 8, H VA 19332, I/A 22 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-47
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1494 , F 42, S 8, H VA 19332, I/A 21 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-47
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1355 , F 225, S 8, H VA 19332, I/A 20 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-47
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1355 , F 225, S 8, H VA 19332, I/A 20 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-47
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1355 , F 225, S 8, H VA 19332, I/A 19 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-47
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1355 , F 224, S 8, H VA 19332, I/A 18 (14/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-47
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1355 , F 224, S 8, H VA 19332, I/A 17 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-47