INVERCEEM DIVISION ESTRATEGICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Escultor Pablo Loyzaga, 6
Código Postal 18014
Municipio Granada
Provincia Granada
Razón Social INVERCEEM DIVISION ESTRATEGICA SL
CIF B19575489
Capital Social 231000.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 29/01/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INVERCEEM DIVISION ESTRATEGICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERCEEM DIVISION ESTRATEGICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Novo Navarro Maria Angeles | Liquidador Solidario | 04/12/2020 | 04/12/2020 |
Novo Navarro Maria Angeles | Administrador Solidario | 13/02/2015 | 04/12/2020 |
Suarez Ortega Eva Maria | Liquidador Solidario | 04/12/2020 | 04/12/2020 |
Suarez Ortega Eva Maria | Administrador Solidario | 13/02/2015 | 04/12/2020 |
ACTOS BORME DE INVERCEEM DIVISION ESTRATEGICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1551 , F 120, S 8, H GR 46454, I/A 3 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1551 , F 120, S 8, H GR 46454, I/A 3 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-18
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1551 , F 120, S 8, H GR 46454, I/A 3 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-18
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1551 , F 120, S 8, H GR 46454, I/A 3 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-18
Capital Anterior: | 200.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 31.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 231.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 15,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1551 , F 120, S 8, H GR 46454, I/A 2 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-18
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1551 , F 119, S 8, H GR 46454, I/A 1 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-18
Dirección:C/ ESCULTOR PABLO LOIZAGA 6 - BJ (GRANADA)
Comienzo de operaciones:29/01/15
Capital:200.000,00 Euros
Objeto social:Tenencia, Adquisición, Compraventa, Arrendamiento no Financiero y Explotación de Bienes Inmuebles y Títulos Valores o Participaciones en otras sociedades. (CNAE 6612 y 6820)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1551 , F 119, S 8, H GR 46454, I/A 1 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-18