INVERCALESA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Arco de Ladrillo, 64
Municipio Valladolid
Provincia Valladolid
Razón Social INVERCALESA SA
CIF A47530324
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 12/01/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INVERCALESA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERCALESA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALBUENA PATRIMONIAL SL | Administrador Unico | 30/10/2014 | 10/01/2018 |
VALBUENA PATRIMONIAL SL | Liquidador | 10/01/2018 | 10/01/2018 |
Calvo Calleja Miguel | Apoderado | 17/06/2016 | |
VALBUENA PATRIMONIAL SL | Socio Unico | 30/10/2014 | 20/01/2015 |
ALVAREZ VALBUENA JOSE ROLANDO | Administrador Unico | 01/09/2009 | 30/10/2014 |
ACTOS BORME DE INVERCALESA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 183, S 8, H VA 15634, I/A 9 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-47
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 183, S 8, H VA 15634, I/A 9 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-47
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 183, S 8, H VA 15634, I/A 9 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 183, S 8, H VA 15634, I/A 9 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-47
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 183, S 8, H VA 15634, I/A 8 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-47
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 183, S 8, H VA 15634, I/A 7 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-47
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 183, S 8, H VA 15634, I/A 6 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 183, S 8, H VA 15634, I/A 5 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 183, S 8, H VA 15634, I/A 5 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-47
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-200-47