INVERCAFEMAR E HIJOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Rogelio, 9
Código Postal 28039
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERCAFEMAR E HIJOS SL
CIF B86318581
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 21/10/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INVERCAFEMAR E HIJOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERCAFEMAR E HIJOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ancesa Cano Isidro | Apoderado | 30/11/2011 | 05/08/2015 |
Robredo Lopez Maria Del Mar | Liquidador | 09/04/2015 | 05/08/2015 |
Robredo Lopez Maria Del Mar | Administrador Unico | 30/11/2011 | 09/04/2015 |
ACTOS BORME DE INVERCAFEMAR E HIJOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29379 , F 193, S 8, H M 528803, I/A 4 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-28
- Se aclara que el primer apellido de la liquidadora Doña María del Mar es Robledo y no Robredo como consta en este Registro, siendo lo correcto Maria del Mar Robledo López
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29379 , F 193, S 8, H M 528803, I/A 4 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29379 , F 193, S 8, H M 528803, I/A 3 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29379 , F 193, S 8, H M 528803, I/A 3 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29379 , F 193, S 8, H M 528803, I/A 3 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29379 , F 192, S 8, H M 528803, I/A 2 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29379 , F 190, S 8, H M 528803, I/A 1 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-28
Dirección:C/ SAN ROGELIO 9 3 B (MADRID)
Comienzo de operaciones:21/10/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:EL COMERCIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN GENERAL..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29379 , F 190, S 8, H M 528803, I/A 1 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-28