INVERBURGO SL - EXTINGUIDA
Provincia A Coruña
Razón Social INVERBURGO SL
CIF B15665060
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INVERBURGO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERBURGO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Salgado Pena Alejandro | Administrador Unico | 12/04/2013 | 22/02/2021 |
Salgado Pena Alejandro | Liquidador | 22/02/2021 | 22/02/2021 |
Salgado Patricio Eugenio Enrique | Administrador Solidario | 05/04/2010 | 12/04/2013 |
Salgado Pena Alejandro | Administrador Solidario | 05/04/2010 | 12/04/2013 |
Salgado Patricio Eugenio Enrique | Administrador Unico | 05/04/2010 |
ACTOS BORME DE INVERBURGO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2125 , F 128, S 8, H C 21756, I/A 8 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2125 , F 128, S 8, H C 21756, I/A 8 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2125 , F 128, S 8, H C 21756, I/A 8 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-15
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2125 , F 128, S 8, H C 21756, I/A 8 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2125 , F 127, S 8, H C 21756, I/A 7 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2125 , F 127, S 8, H C 21756, I/A 7 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2125 , F 127, S 8, H C 21756, I/A 7 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-234-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-153-15
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2125 , F 127, S 8, H C 21756, I/A 6 (05/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-68-15