INVERART SA - EXTINGUIDA
Municipio L'Hospitalet de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social INVERART SA
CIF A58513011
Actividad Otras industrias manufactureras n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INVERART SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERART SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castro Alonso Agustin | REP.ADM.CONC | 30/05/2013 | 20/06/2016 |
SUMMA ABOGADOS Y ECONOMISTAS FORENSES SLP | Administrador Concursal | 30/05/2013 | 20/06/2016 |
Aguilar Xiberta Antonio | Consejero Delegado Mancomunado | 29/12/2008 | 30/05/2013 |
Aguilar Xiberta Antonio | Consejero | 29/12/2008 | 30/05/2013 |
Aguilar Xiberta Antonio | Apoderado | 29/12/2008 | 30/05/2013 |
Barranco Sauret Jose Antonio | Consejero Delegado Mancomunado | 29/12/2008 | 30/05/2013 |
Barranco Sauret Jose Antonio | Consejero | 29/12/2008 | 30/05/2013 |
Barranco Sauret Jose Antonio | Apoderado | 29/12/2008 | 30/05/2013 |
Cuch Castellvi Jose M | Secretario No Consejero | 29/12/2008 | 30/05/2013 |
Monreal Gonzalez Margarita Concepcion | Presidente | 29/12/2008 | 30/05/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERART SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38273 , F 44, S 8, H B 88252, I/A 14 (20/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 170/2013, AUTO FIRME DE FECHA 04/05/2016, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38273 , F 44, S 8, H B 88252, I/A 14 (20/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38273 , F 44, S 8, H B 88252, I/A 14 (20/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 170/2013, AUTO FIRME DE FECHA 31/07/2013, POR EL QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38273 , F 44, S 8, H B 88252, I/A 13 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38273 , F 44, S 8, H B 88252, I/A 12 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 170/2013, AUTO FIRME DE FECHA 04/04/2013, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38273 , F 44, S 8, H B 88252, I/A 12 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-08
Apoderado
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38273 , F 44, S 8, H B 88252, I/A 12 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 170/2013, AUTO FIRME DE FECHA 21/03/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38273 , F 43, S 8, H B 88252, I/A 11 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38273 , F 43, S 8, H B 88252, I/A 11 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08