INVERALCESTIS COMPLEMENTOS PATRIMONIALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Cabestany, 14
Código Postal 08014
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERALCESTIS COMPLEMENTOS PATRIMONIALES SL
CIF B64946171
Capital Social 703100.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 09/09/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INVERALCESTIS COMPLEMENTOS PATRIMONIALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERALCESTIS COMPLEMENTOS PATRIMONIALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Toral Oteiza Ana Maria | Administrador Solidario | 13/04/2010 | 16/02/2021 |
Toral Oteiza Ana Maria | Liquidador | 16/02/2021 | 16/02/2021 |
Vazquez Gonzalez Francisco | Administrador Solidario | 13/04/2010 | 16/02/2021 |
Vazquez Gonzalez Francisco | Liquidador | 16/02/2021 | 16/02/2021 |
Torras Toll Jordi | Administrador Unico | 17/03/2010 |
ACTOS BORME DE INVERALCESTIS COMPLEMENTOS PATRIMONIALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40809 , F 105, S 8, H B 375777, I/A 5 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40809 , F 105, S 8, H B 375777, I/A 5 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40809 , F 105, S 8, H B 375777, I/A 5 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-08
- CL CABESTANY Num.14 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40809 , F 104, S 8, H B 375777, I/A 4 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-08
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 700.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 703.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 22.580,65 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40809 , F 104, S 8, H B 375777, I/A 4 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2010)
CVE: BORME-B-2010-92-08
- CL DIAZ DE LAS FUENTES Num.6 P.BJ PTA.A (ESPLUGUES DE LLOBREGAT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40809 , F 104, S 8, H B 375777, I/A 3 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40809 , F 104, S 8, H B 375777, I/A 3 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40809 , F 104, S 8, H B 375777, I/A 2 (17/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-08