INVER GUO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda General Peron, 32
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVER GUO SL
CIF B86732351
Capital Social 336100.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 30/04/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Chen Guodong
VINCULACIONES DE INVER GUO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVER GUO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chen Guodong | Socio Unico | 27/05/2013 | 16/05/2023 |
Chen Guodong | Administrador Unico | 27/05/2013 | 16/05/2023 |
Chen Maodong | Apoderado | 23/07/2014 | 16/05/2023 |
Xia Qiaoli | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/01/2022 | 16/05/2023 |
Zhao Yanfen | Apoderado | 27/01/2022 | 16/05/2023 |
Zhao Yanfen | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/01/2022 | 16/05/2023 |
ACTOS BORME DE INVER GUO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31135 , F 5, S 8, H M 560332, I/A 8 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31135 , F 5, S 8, H M 560332, I/A 8 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31135 , F 5, S 8, H M 560332, I/A 8 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31135 , F 5, S 8, H M 560332, I/A 8 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31135 , F 4, S 8, H M 560332, I/A 7 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31135 , F 4, S 8, H M 560332, I/A 6 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-28
- AVDA GENERAL PERON 32 - 1º IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31135 , F 4, S 8, H M 560332, I/A 5 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-28
- Otras modificaciones estatutarias: INCORPORADO A LOS ESTATUTOS SOCIALES EL ARTICULO 15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31135 , F 3, S 8, H M 560332, I/A 4 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31135 , F 2, S 8, H M 560332, I/A 3 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-28
Capital Anterior: | 36.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 300.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 336.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 831,02 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31135 , F 2, S 8, H M 560332, I/A 2 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-28