INVER-ARCHI SL - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social INVER-ARCHI SL
CIF B38454971
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INVER-ARCHI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVER-ARCHI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hernandez Rodriguez Maria Victoria | Administrador Unico | 22/10/2014 | 24/03/2022 |
Hernandez Rodriguez Maria Victoria | Liquidador Solidario | 24/03/2022 | 24/03/2022 |
Tacoronte Hernandez Ana Maria | Apoderado Mancomunado | 02/08/2016 | 24/03/2022 |
Tacoronte Hernandez Mercedes Victoria | Apoderado Mancomunado | 02/08/2016 | 24/03/2022 |
Tacoronte Hernandez Ana Maria | Administrador Mancomunado | 22/10/2014 | |
Tacoronte Hernandez Mercedes Victoria | Administrador Mancomunado | 22/10/2014 |
ACTOS BORME DE INVER-ARCHI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3453 , F 58, S 8, H TF 15095, I/A 12 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3453 , F 58, S 8, H TF 15095, I/A 12 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-38
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3453 , F 58, S 8, H TF 15095, I/A 12 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-38
Administrador Unico
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3453 , F 58, S 8, H TF 15095, I/A 12 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-38
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 129, S 8, H TF 15095, I/A 11 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 129, S 8, H TF 15095, I/A 10 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 129, S 8, H TF 15095, I/A 10 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-38
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 129, S 8, H TF 15095, I/A 10 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-38
- Otras modificaciones estatutarias: "Artículo 29.- Retribución.- El cargo de administrador será retribuido mediante un sueldo fijo que fijará para cada ejercicio la Junta general. Los administradores podrán realizar para la sociedad cualquier tipo de servicio profesional o laboral retribuido para lo cual se requerirá acuerdo de la
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 129, S 8, H TF 15095, I/A 9 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-25-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-135-38