INVENTORY SERVICE IBERIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Diego de Leon, 47
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVENTORY SERVICE IBERIA SL
CIF B86143765
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Ensayos y análisis técnicos
Fecha de Constitución 08/02/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Horizon Holding Gmbh
VINCULACIONES DE INVENTORY SERVICE IBERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVENTORY SERVICE IBERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Horizon Holding Gmbh | Socio Unico | 15/11/2016 | 24/04/2018 |
Lengfeld Markus Alexander | Liquidador | 24/04/2018 | 24/04/2018 |
Lengfeld Markus Alexander | Administrador Unico | 03/11/2016 | 24/04/2018 |
Basin Falk | Consejero | 21/02/2011 | 03/11/2016 |
Lengfeld Markus Alexander | Consejero | 21/02/2011 | 03/11/2016 |
Lincke Karl Heinrich | Secretario | 21/02/2011 | 03/11/2016 |
Menendez Fernandez Roberto Arturo | Presidente | 21/02/2011 | 03/11/2016 |
Menendez Fernandez Roberto Arturo | Consejero Delegado | 21/02/2011 | 03/11/2016 |
Menendez Fernandez Roberto Arturo | Consejero | 21/02/2011 | 03/11/2016 |
ACTOS BORME DE INVENTORY SERVICE IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28515 , F 173, S 8, H M 513403, I/A 4 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28515 , F 173, S 8, H M 513403, I/A 4 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28515 , F 173, S 8, H M 513403, I/A 4 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28515 , F 173, S 8, H M 513403, I/A 4 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28515 , F 172, S 8, H M 513403, I/A 3 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28515 , F 172, S 8, H M 513403, I/A 2 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28515 , F 172, S 8, H M 513403, I/A 2 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28515 , F 172, S 8, H M 513403, I/A 2 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28515 , F 170, S 8, H M 513403, I/A 1 (21/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-28
Dirección:C/ DIEGO DE LEON 47 (MADRID)
Comienzo de operaciones:08/02/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA ORGANIZACION, PREPARACION, REALIZACION Y GESTION DE INVENTARIOS Y EXISTENCIAS DE BIENES DE EQUIPO EN EUROPA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA Y AUDITORIADE STOCK DE MERCANCIAS PARA LA DISTRIBUCION EN ALMACENES DE EMPRESAS..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28515 , F 170, S 8, H M 513403, I/A 1 (21/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-28