INVENTIAM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Escultor Corselles, 3
Código Postal 25005
Municipio Lleida
Provincia Lleida
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVENTIAM SL
CIF B25778051
Capital Social 3050.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 04/04/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Sanz Sero Miquel
VINCULACIONES DE INVENTIAM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVENTIAM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanz Sero Miquel | Socio Unico | 27/11/2015 | 18/06/2018 |
Sanz Sero Miquel | Administrador Unico | 27/11/2015 | 18/06/2018 |
Sanz Sero Miquel | Liquidador | 18/06/2018 | 18/06/2018 |
Pardell Pros Jorge | Administrador Unico | 06/05/2014 | 27/11/2015 |
Sanz Sero Miquel | Administrador Unico | 06/05/2014 | 27/11/2015 |
ACTOS BORME DE INVENTIAM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1381 , F 167, S 8, H L 27687, I/A 3 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1381 , F 167, S 8, H L 27687, I/A 3 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1381 , F 167, S 8, H L 27687, I/A 3 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-25
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1381 , F 167, S 8, H L 27687, I/A 3 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-25
- En el Boletín 233/15 y con la ref.495756, se publicaron los actos de la i/a 2 de INVENTIAM SL, no habiéndose hecho constar, entre ellos, el de declaración de unipersonalidad con indicación del socio único, Don Miquel Sanz Seró
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1381 , F 166, S 8, H L 27687, I/A 2 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2018-64-25
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1381 , F 166, S 8, H L 27687, I/A 2 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2018-64-25
- C/ ESCULTOR CORSELLES 3 BAJOS (LLEIDA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1381 , F 166, S 8, H L 27687, I/A 2 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-25
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1381 , F 166, S 8, H L 27687, I/A 2 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-25
Capital Anterior: | 6.100,00 | Euros |
Disminución de capital | 3.050,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.050,00 | Euros |
Porcentaje: | 50,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1381 , F 166, S 8, H L 27687, I/A 2 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1381 , F 166, S 8, H L 27687, I/A 2 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-25