INVEINOR INVEST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Psaje Hoyo de Manzanares, 3
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVEINOR INVEST SL
CIF B95482311
Capital Social 8200.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 25/05/2007
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Hurtado De Saracho De Gabiña Maria Begoña
VINCULACIONES DE INVEINOR INVEST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVEINOR INVEST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hurtado De Saracho De Gabiña Maria Begoña | Administrador Unico | 20/11/2014 | 11/03/2015 |
Gimenez Breton Hurtado De Saracho Ander | Administrador Solidario | 25/01/2013 | 20/11/2014 |
Gimenez-breton Hurtado De Saracho Iker | Administrador Solidario | 25/01/2013 | 20/11/2014 |
Gimenez- Breton Hurtado De Saracho Jatsu | Administrador Solidario | 25/01/2013 | 20/11/2014 |
Hurtado De Saracho De Gabiña Maria Begoña | Administrador Solidario | 25/01/2013 | 20/11/2014 |
Gimenez- Breton Hurtado De Saracho Jatsu | Administrador Unico | 25/01/2013 |
ACTOS BORME DE INVEINOR INVEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32493 , F 156, S 8, H M 584904, I/A 3 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32493 , F 156, S 8, H M 584904, I/A 3 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-28
- PSAJE HOYO DE MANZANARES 3 1º - DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32493 , F 156, S 8, H M 584904, I/A 2 (27/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4849 , F 28, S 8, H BI 49711, I/A 5 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4849 , F 28, S 8, H BI 49711, I/A 5 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4849 , F 28, S 8, H BI 49711, I/A 5 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-48
Capital Anterior: | 1.004.100,00 | Euros |
Disminución de capital | 995.900,00 | Euros |
Capital Actual: | 8.200,00 | Euros |
Porcentaje: | 99,18 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4849 , F 27, S 8, H BI 49711, I/A 4 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-48
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4849 , F 27, S 8, H BI 49711, I/A 3 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4849 , F 27, S 8, H BI 49711, I/A 3 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4849 , F 27, S 8, H BI 49711, I/A 3 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-48