INVECASA CANARIAS SL - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social INVECASA CANARIAS SL
CIF B38442687
Capital Social 253500.0 Euros
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Sanchez Hernandez Jorge Alejandro
VINCULACIONES DE INVECASA CANARIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVECASA CANARIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hernandez Cordobes Maria Sagrario | Apoderado Solidario | 09/03/2010 | 26/03/2021 |
Sanchez Fernandez Jose | Apoderado Solidario | 09/03/2010 | 26/03/2021 |
Sanchez Hernandez Jorge Alejandro | Administrador Unico | 09/03/2010 | 26/03/2021 |
Hernandez Cordobes Maria Sagrario | Administrador Solidario | 09/03/2010 | |
Sanchez Fernandez Jose | Administrador Solidario | 09/03/2010 |
ACTOS BORME DE INVECASA CANARIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1467 , F 78, S 8, H TF 14651, I/A 10 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-38
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1467 , F 78, S 8, H TF 14651, I/A 10 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-38
Capital Anterior: | 156.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 97.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 253.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 62,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1467 , F 78, S 8, H TF 14651, I/A 9 (20/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-164-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-184-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-165-38
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1467 , F 77, S 8, H TF 14651, I/A 8 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1467 , F 77, S 8, H TF 14651, I/A 7 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1467 , F 77, S 8, H TF 14651, I/A 7 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1467 , F 77, S 8, H TF 14651, I/A 7 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-38
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-157-38